Declaración de causas de posible incompatibilidad y actividades
Grupo municipal Ciudadanos
Declaración inicial | Declaración final por cese | |
Estevan García, Marta | Asesora equipo de gobierno | Asesora equipo de gobierno |
Guadamuro García, Irene (cese 31-8-2022) | Asesora equipo de gobierno | Asesora equipo de Gobierno |
Guinea Cuervo, Cecilia (cese 30-6-2022) | Coordinadora grupo municipal | Coordinadora grupo municipal |
Morales Zapata, Ignacio | Asesor grupo municipal | Asesor grupo municipal |
Núñez Menéndez, Patricia (cese 22-3-2021) | Asesora grupo municipal | Asesora grupo municipal |
Prieto Fernández, Iván David | Asesor grupo municipal | No presentó la declaración final por cese |
Marcos Crespo, Simón | Asesor grupo municipal | Asesor grupo municipal |
González Sancho, Susana | Asesora equipo de gobierno | Asesora equipo de gobierno |
Díaz de Abajo, Patricia | Coordinadora grupo municipal | Coordinadora grupo municipal |
Grupo municipal Partido Popular
Grupo municipal Partido Socialista
Declaración inicial | Declaración final por cese | |
Álvarez Alba, Emma | Asesora grupo municipal | Asesora grupo municipal |
Fernández Alonso, Nidia (cese 15-2-2022) | Asesora grupo municipal | Asesora grupo municipal |
Martínez Puente, Marianela | Coordinadora grupo municipal | Coordinadora grupo municipal |
Melcón Fernández, Alberto | Asesor grupo municipal | Asesor grupo municipal |
Díaz-Rubín Albornoz, Gonzalo | Asesor grupo municipal | Asesor grupo municipal |
Grupo municipal Somos
Declaración inicial | Declaración final por cese | |
Armán Caramés, Juan Luis | Coordinador grupo municipal | No presentó la declaración final por cese |
Castrillo Fernández, Héctor (cese 23-03-2021) | Coordinador grupo municipal | No presentó la declaración final por cese |
Fernández Díaz, Javier (cese 09-07-2020) | Asesor grupo municipal | Asesor grupo municipal |
González Miranda, José Manuel (cese 10-10-2019) | Asesor grupo municipal | No presentó la declaración final por cese |
Redondo Viado, Beatriz (cese 17-01-2020) | Asesora grupo municipal | Asesora grupo municipal |
Pérez Pérez, Marta (cese 16-09-2020) | Coordinadora grupo municipal | No presentó la declaración final por cese |
Santiesteban Lorences, Nerea (cese 27-9-2019) | Asesora grupo municipal | Asesora grupo municipal |
Valdés Barbao, Gema | Asesora grupo municipal | Asesora grupo municipal |
Grupo municipal Vox
Declaración inicial | Declaración final por cese | |
Abad Serrano, Nuria | Coordinadora grupo municipal | Coordinadora grupo municipal |
Díaz Menéndez, Rebeca (cese 11-12-19) | Asesora grupo municipal | Asesora grupo municipal |
Ramos de la Puente, Pedro | Asesor grupo municipal | Asesor grupo municipal |
Fernández-Peña de la Torre, Sofía (cese 15-01-2022) | Asesora grupo municipal | No presentó la declaración final por cese |
Álvarez Gutiérrez, María Norma | Asesora grupo municipal | Asesora grupo municipal |
García Rodríguez, Berta M. | Asesora grupo municipal | Asesora grupo municipal |